순 | 성명 | 재직기간 |
---|---|---|
제1대 교장 | 조대현 | 2007.03.01. ~ 2009.08.31.(2년 6개월) |
제2대 교장 | 최진도 | 2009.09.01. ~ 2012.08.31.(3년) |
제3대 교장 | 박종삼 | 2012.09.01. ~ 2014.08.31.(2년) |
제4대 교장 | 김남학 | 2014.09.01. ~ 2016.08.31.(2년) |
제5대 교장 | 장혜수 | 2016.09.01. ~ 2020.08.31.(4년) |
제6대 교장 | 윤성덕 | 2020.09.01. ~ 2022.02.28.(1년 6개월) |
제7대 교장 | 성갑선 | 2022.03.01. ~ 2024.08.31.(2년 6개월) |
제8대 교장 | 심규철 | 2024.09.01.~ (현 재직) |