대 | 성명 | 재 임 기 간 |
---|---|---|
1 | 김*합 | 2007.04.01. ~ 2009.03.31.(2년) |
2 | 조*찬 | 2009.04.01. ~ 2010.03.31.(1년) |
3 | 전*수 | 2010.04.01. ~ 2012.03.31.(2년) |
4 | 여*래 | 2012.04.01. ~ 2015.03.31.(3년) |
5 | 이*희 | 2015.04.01. ~ 2017.03.31.(2년) |
6 | 박*곤 | 2017.04.01. ~ 2019.03.31.(2년) |
7 | 박*곤 | 2019.04.01. ~ 2021.03.31.(2년) |
8 | 구*이 | 2021.04.01. ~ 2023.03.31.(2년) |
9 | 구*이 | 2023.04.01. ~ 2024.03.31.(1년) |
9 | 김*숙 | 2024.04.01. ~ 2025.03.31.(1년) |